Renseignements sur Andreas Portner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Portner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Portner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004813177, Registre du commerce Berne, (36)
Huwiler Treuhand AG, in Ostermundigen, CHE-101.873.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoenke-Spycher, Therese, von Köniz, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Portner, Andreas, von Schwarzenburg, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riem, Bruno, von Mühledorf BE, in Oberwichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tännler, Robin, von Meiringen, in Brienz BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walther, Jürg, von Wohlen bei Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Alexander, von Hasle bei Burgdorf, in Goldiwil (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rieder, Bruno, von Wiler (Lötschen), in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Teuscher, Hannes Peter, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beyeler, Adrian, von Guggisberg, in Lommiswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geiser, Fabian, von Muri (AG), in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004642631, Registre du commerce Berne, (36)
Huwiler Management AG, in Ostermundigen, CHE-149.685.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561796).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Firma neu:
Huwiler + Partner AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhandbüros, insbesondere die Ausübung von Treuhandfunktionen aller Art, die Unternehmens- und Steuerberatung, die Führung von Buchhaltungen, die Abschluss- und Bilanzierungsberatung, die Übernahme von Revisionsmandaten sowie sämtliche Tätigkeiten im Immobilientreuhand und Dienstleistungen im Informatikbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle;
Hoenke-Spycher, Therese, von Köniz, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hübscher, Christoph, von Radelfingen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuch, Katharina, genannt Catherine, von Oberegg, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Musio, Salvatore, von Rüegsau, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), mit Kollektivprokura zu zweien;
Portner, Andreas, von Schwarzenburg, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riem, Bruno, von Kirchdorf (BE), in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruchti, Roger Andreas, von Rapperswil (BE), in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Stéphanie, von Winterthur, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tännler, Robin, von Meiringen, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walther, Jürg, von Wohlen bei Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6497162, Registre du commerce Berne, (36)
Huwiler Treuhand AG, in Ostermundigen, CH-035.3.001.574-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2011, S. 4, Publ. 5990468).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruner, Daniela, von Walliswil bei Niederbipp, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Portner, Andreas, von Schwarzenburg, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.