Renseignements sur Jürg Portenier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Portenier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3170223, Registre du commerce Berne, (36)
E. Portenier AG, Carreisen + Kursbetriebe, in Adelboden, CHE-105.900.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1693075).
Statutenänderung:
28.10.2016.
Domizil neu:
Erlenweg 2, 3715 Adelboden.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Personen- und Warentransporte, Kursfahrten sowie Betrieb eines Carreisebüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 28.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portenier, Ernst, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Klossner Immobilien AG, in Frutigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portenier, Jürg, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Portenier, Marc, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portenier, Melanie, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portenier, Martin, von Reichenbach im Kandertal, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schliern bei Köniz (Köniz), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
Geiger Reisen AG, Adelboden, in A d e l b o d e n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.1994, S. 2342).
Statutenänderung:
6.12.2000.
Firma neu:
E. Portenier AG, Carreisen + Kursbetriebe.
Domizil neu:
Dorfstrasse 66, 3715 Adelboden.
Zweck neu:
Personen- und Warentransporte, Kursfahrten sowie Betrieb eines Carreisebüros. Kann andere Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Liegenschaften erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmungen über die beabsichtigte Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung v. 18.5.1990 sind aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Die Gesellschaft beabsichtigt von der Einzelfirma Karl Geiger, Adelboden, Busse, Maschinen und Werkzeuge sowie Verbrauchsmaterial gemäss Aufstellung in den Statuten zum Preise von ca. CHF 590'000.- zu übernehmen. Sie erhält ferner das Kaufsrecht an der Liegenschaft Reichenbach im Kandertal - Grundbuchblatt Nr. 2116 zum Preis von CHF 450'000.-.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klossner Immobilien AG, Frutigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portenier, Jürg, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portenier, Martin, von Reichenbach im Kandertal, in Schliern bei Köniz (Köniz), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Ulrich Klossner, in Frutigen, Revisionsstelle.