Renseignements sur Darko Popovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Darko Popovic
Participations
Dernières notifications FOSC pour Darko Popovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4302483, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Venetec GmbH, in Gossau SG, CHE-110.519.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 12, Publ. 5859194).
Statutenänderung:
19.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Tankstellen mit Verkaufsladen, Führung von Gastronomiebetrieben sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Unternehmungen erwerben oder errichten, im In- und Ausland Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Popovic, Darko, von Liestal, in Gossau SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Strobel, Hans Peter, von Basel, in Davos Platz (Davos), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzi, Maria, von Gossau SG, in Gossau SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Lorenzi-Delsanto, Maria Pia, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Burtscher, Markus, von Neckertal, in Andwil SG, Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Numéro de publication: 3959149, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tierträume AG, in Gossau SG, CHE-150.548.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2969021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Popovic, Darko, von Liestal, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hollenstein Frey, Rita, von Bichelsee-Balterswil, in Rorschacherberg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1996075, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tierträume AG, in Gossau SG, CHE-150.548.594, Bischofszellerstrasse 15, 9200 Gossau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2015.
Zweck:
Führen einer Tierarztpraxis und eines Tierheimes sowie Handel mit Tierprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Kleintierpraxis Popovic, in Gossau SG (CHE-104.286.623), gemäss Vertrag vom 09.02.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 112'151.64 und Passiven von CHF 104'809.25, wofür 7'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 342.39 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Popovic, Darko, von Liestal, in Andwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein Frey, Rita, von Bichelsee-Balterswil, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popovic, Viviane Maria, von Liestal, in Andwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietmann, Tanja Renée, von St. Gallen, in Niederwil SG (Oberbüren), mit Kollektivunterschrift zu zweien.