Renseignements sur Reinhard Plüss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Reinhard Plüss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1843725, Registre du commerce Argovie, (400)
Eichtor GmbH, in Brugg, CHE-109.555.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 2, Publ. 5926582).
Statutenänderung:
11.11.2014.
Sitz neu:
Bözberg.
Domizil neu:
Kirchbözberg 10, 5225 Bözberg.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Verträgen vom 25.03.2002, eine Limousine, Büromobiliar sowie Hard- und Software zum Preis von CHF 64'000.--, der voll auf das Stammkapital angerechnet wird.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Plüss, Anja Damaris, von Mülligen, in Bözberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Huber, Anja, in Umiken];
Plüss, Reinhard, von Murgenthal, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Umiken].
Numéro de publication: 918921, Registre du commerce Argovie, (400)
Keller Immobilien GmbH, in Windisch, CHE-156.988.141, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Reinhard, von Murgenthal, in Bözberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5926582, Registre du commerce Argovie, (400)
MLS-Victory Cars GmbH, in Auenstein, CH-400.4.023.370-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 2, Publ. 5234858).
Statutenänderung:
05.11.2010.
Firma neu:
Eichtor GmbH.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Sandbockstrasse 11a, 5222 Umiken.
Zweck neu:
Erstellung, Verwaltung Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien, Übernahme von Immobilienverwaltungsaufträgen, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen, Beratung und Vermittlung von Immobiliengeschäften, Vertrieb von und Handel mit zeitgemässen und historischen Baumaterialien und Produkten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder fernschriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Reusser, André, von Mülligen, in Umiken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Anja, von Mülligen, in Umiken, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Plüss, Reinhard, von Murgenthal, in Umiken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Remigen und mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00].