Renseignements sur Lorena Jacqueline Plüss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorena Jacqueline Plüss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006063336, Registre du commerce Berne, (36)
Digmesa AG, in Ipsach, CHE-108.113.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2024, Publ. 1006013000).
Statutenänderung:
05.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Digmesa Polyform AG, in Ipsach (CHE-107.897.326), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 1'302'987.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 248'885.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von technischen Produkten, den Werkzeug- und Formenbau, den Thermoplast-Spritzguss sowie Generalunternehmertätigkeit, Handel mit Waren aller Art in den Bereichen des allgemeinen Maschinen- und Apparatebaus sowie der kunststoffverarbeitenden Industrie. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Lorena Jacqueline, von Murgenthal, in Aegerten, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urtenen-Schönbühl, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006054489, Registre du commerce Berne, (36)
Heinz Plüss-Stiftung, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-115.401.029, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005578058).
Urkundenänderung:
11.04.2024.
Sitz neu:
Sutz-Lattrigen.
Domizil neu:
c/o ANBA Treuhand AG, Schulstrasse 1a, 2572 Sutz.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Heinz, von Murgenthal, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Lorena Jacqueline, genannt Jacqueline, von Murgenthal, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gross, Andreas, von Treiten, in Treiten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruf, Prof. Dr. Peter, von Murgenthal, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Stefan, von Trub, in Konolfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006028711, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'285 vom 10.07.2023 Digmesa Systems Holding AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-112.089.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005999080).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Lorena Jacqueline, von Murgenthal, in Aegerten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Plüss, Lorena Jacueline].