Renseignements sur Livio Fabio Plüss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Livio Fabio Plüss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4375501, Registre du commerce Argovie, (400)
Pflegezentrum Süssbach AG, in Brugg, CHE-115.278.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Rolf, von Schwellbrunn, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli, Rolf, von Aristau, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Christian, von Mandach und Hottwil, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plüss, Livio Fabio, von Rothrist, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Reto, von Brugg, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Thomas, von Wetzikon (ZH), in Schinznach-Bad, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Urs, von Widnau, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2357143, Registre du commerce Argovie, (400)
Pflegezentrum Süssbach AG, in Brugg, CHE-115.278.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.191 vom 03.10.2013, Publ. 1108627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Hans, von Hornussen, in Safenwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Koller, Elisabeth, von Grossdietwil, in Riniken, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hanspeter, von Rohrbach, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Buchmann, Marcel, von Egg, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stierli, Rolf, von Aristau, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung] und Plüss, Livio Fabio, von Rothrist, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2198773, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein für Alterswohnheime des Bezirks Brugg, in Brugg, CHE-181.033.771, Verein (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1623453).
Statuten neu:
28.05.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Der Verein wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.02.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 7'973'394.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 652'423.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Vereinsmitglieder erhalten 354 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Schönegg Brugg AG.
Domizil neu:
Fröhlichstrasse 14, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Erstellen und Betrieb von alters- und behindertengerechten Wohnraum für Betagte;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 354'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 354'000.00.
Aktien neu:
354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Livio, von Rothrist, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Hans Rudolf, von Brugg, in Brugg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badenhorst, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Verena, von Trub, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jerosch, Dorina, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Simon, von Zeihen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menton, Johanna, von Basel, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Lucia, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.