Renseignements sur Rupert Plersch
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rupert Plersch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3264999, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sauter Plersch AG, bisher in Sulgen, CHE-115.588.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, Publ. 2328917).
Gründungsstatuten:
12.04.2010.
Statutenänderung:
27.12.2016.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.
Zweck neu:
Produktion von, Handel mit und Engineering von Produkten im Bereich Betonheizung und -kühlung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, solche erwerben oder errichten, im In- und Ausland Grundstücke/Immobilien, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte), Know-how sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plersch, Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Illertissen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2414581, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IPM Holding AG, bisher in Weinfelden, CHE-302.739.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2217837).
Gründungsstatuten:
18.09.2012.
Statutenänderung:
22.07.2015.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.07.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muri, Peter, von Kriens, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plersch, Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Illertissen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2328917, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sauter Plersch AG, in Sulgen, CHE-115.588.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2191097). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 21.07.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muri, Peter, von Kriens, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Heinrich, Raik, deutscher Staatsangehöriger, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Leemann, Bruno, von Arni, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plersch, Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Illertissen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.