Renseignements sur Michael Platen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Platen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3774602, Registre du commerce Lucerne, (100)
Contaplus AG, in Luzern, CH-100.9.025.669-4, Erbringung von Dienstleistungen bei der Auswahl von fest und temporär angestelltem Personal im Buchhaltungs-, Finanz- und Bankbereich, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 11, Publ. 3040680).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Platen, Michael, niederländischer Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyd, Susanne, von Genf, in Plan-les-Ouates, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Contaplus AG (Contaplus S.A.) (Contaplus Ltd), in Luzern, Hirschmattstrasse 6, 6003 Luzern, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Contaplus S.A. (Contaplus AG) (Contaplus Ltd).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Lausanne.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
16.03.1995 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2001 Seite 7765].
Zweck Hauptsitz:
Erbringung von Dienstleistungen bei der Auswahl von fest und temporär angestelltem Personal im Buchhaltungs-, Finanz- und Bankbereich.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Verwaltungsratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 11.01.2002.
Eingetragene Personen:
Hegglin, Sandra, von Menzingen, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Platen, Michael, niederländischer Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac, Direktor, mit Einzelunterschrift;
von Rotz, Beatrice, von Kerns, in Stans, Direktorin, mit Einzelunterschrift.