Renseignements sur Hans Planken
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Planken
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4293576, Registre du commerce Argovie, (400)
Compuware AG, in Baden, CH-270.3.001.675-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2007, S. 2, Publ. 4011450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoepker, Roelof, niederländischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Planken, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Joachim, von Lostorf, in Benglen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Andreas, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3628566, Registre du commerce Argovie, (400)
Compuware AG, in Baden, CH-270.3.001.675-5, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von EDV-Produkten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 2, Publ. 3236506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woldt, Ralf, von Kreuzlingen, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groeneveld, Maurice, niederländischer Staatsangehöriger, in den Bosch (NL), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Andreas, von Zürich, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Planken, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter].
Registre du commerce Argovie, (400)
Compuware AG, bisher in Basel, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2001, S. 8149).
Gründungsstatuten:
14.01.1991.
Statutenänderung:
26.03.2002.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Täfernstrasse 3, 5400 Baden.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Arthur, von Tägerwilen, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planken, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Liebold, Dietmar, von Birsfelden, in Dornach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Herger, Andreas, von Spiringen, in Pfungen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher].
Zweigniederlassung:
Zürich (HR Zürich) [wie bisher].