Renseignements sur Bettina Ingrid Pfeiffer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bettina Ingrid Pfeiffer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005063258, Registre du commerce Berne, (36)
Telematix AG, in Bern, CHE-309.569.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadorn, Rudolf, von Forst-Längenbühl, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Benedikt Richard Karl, von Forst-Längenbühl, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Lukas Rudolf, von Forst-Längenbühl, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfeiffer, Bettina Ingrid, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüngger, Andreas, von Winterthur, in Leimbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aebersold, Werner, von Niederhünigen, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nussbaum, Peter, von Worb, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knobel, Ralf, von Altendorf, in Wagen (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004581434, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Nimbo AG, in Basel, CHE-294.691.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408987).
Statutenänderung:
25.02.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 108'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 108'000.00].
Aktien neu:
180'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 108 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.02.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pfeiffer, Bettina, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grass, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schallbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004490423, Registre du commerce Berne, (36)
yane gmbh, in Bern, CHE-232.448.469, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeiffer, Günter Heinz, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeiffer, Bettina Ingrid, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].