Renseignements sur Viktor Pfaffhauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Viktor Pfaffhauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005928713, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Swiss-Ships, in Illnau-Effretikon, CHE-114.455.672, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruder, Harri, von Seengen, in Aesch (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaffhauser, Viktor, von Wangen-Brüttisellen, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Markus, von Rubigen, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004991987, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Swiss-Ships, bisher in Amriswil, CHE-114.455.672, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587853).
Urkundenänderung:
03.08.2020.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
c/o Hans Peter Schwab, Schlimpergstrasse 5, 8307 Effretikon.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raggenbass, Dr. Hansueli, von Schönholzerswilen, in Kesswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Hanspeter, von Ferenbalm, in Illnau-Effretikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Markus, von Gals, in Kloten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruder, Harri, von Seengen, in Aesch (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaffhauser, Viktor, von Wangen-Brüttisellen, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3587853, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Swiss-Ships, in Amriswil, CHE-114.455.672, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1702617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Peter, von Sumiswald, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Daniel, von Thunstetten, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wissmer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, François, von Trub, in Marin-Centre (La Tène), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfaffhauser, Viktor, von Wangen-Brüttisellen, in Glattpark (Opfikon), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.