Renseignements sur Vito Petrillo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Vito Petrillo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006096166, Registre du commerce Tessin, (501)
Archileader Sagl, in Monteceneri, CHE-140.538.559, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 99 del 24.05.2023, Pubbl. 1005752935).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Marini, Gianluca, cittadino italiano, in Massagno, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 100 quote da CHF 100.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Petrillo, Vito, da Glarus Nord, in Sigirino (Monteceneri), socio e gerente, con firma individuale, con 170 quote da CHF 100.00 [finora: con 70 quote da CHF 100.00];
Melloni, Pasqualina Katia, da Gambarogno, in Sementina (Bellinzona), socia, senza diritto di firma, con 30 quote da CHF 100.00 [finora: Bubba, Pasqualina Katia, in Sigirino (Monteceneri)].
Numéro de publication: HR02-1005752935, Registre du commerce Tessin, (501)
Archileader Sagl, in Paradiso, CHE-140.538.559, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 30 del 13.02.2013, p.0, Pubbl. 7062466).
Statuti modificati:
12.05.2023.
Nuova sede:
Monteceneri.
Nuovo recapito:
Via Trecé 4, 6806 Sigirino.
Nuovo scopo:
Lo scopo della società é la gestione di uno studio d'architettura e di uno studio grafico, la progettazione, la consulenza, la direzione lavori, la pianificazione urbanistica, lo svolgimento di appalti e mandati di ogni genere nel settore dell'edilizia. Può costituire filiali sul territorio nazionale e all'estero nonché partecipare ad altre società. La società potrà svolgere qualsiasi altra attività affine o connessa al raggiungimento degli scopi societari.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Marini, Gianluca, cittadino italiano, in Massagno, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 100 quote da CHF 100.00 [finora: in Paradiso, con 20 quote da CHF 100.00];
Petrillo, Vito, da Glarus Nord, in Sigirino (Monteceneri), socio e gerente, con firma individuale, con 70 quote da CHF 100.00 [finora: in Bedano, con 180 quote da CHF 100.00];
Bubba, Pasqualina Katia, da Gambarogno, in Sigirino (Monteceneri), socia, senza diritto di firma, con 30 quote da CHF 100.00.
Numéro de publication: 1332351, Registre du commerce Zurich, (20)
Frey & Co. Administration AG, in Zürich, CHE-109.503.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1168899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Ronny, von Eggiwil, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrillo, Vito, von Bottenwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battaini, Flavio, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riobo, Manuel, von Römerswil, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.