Renseignements sur Louis Perret
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louis Perret
Numéro de publication: HR02-1005375022, Registre du commerce Valais, (621)
Banque Raiffeisen Martigny et Région, société coopérative, à Fully, CHE-105.843.199, société coopérative (No. FOSC 128 du 06.07.2021, Publ. 1005241663).
Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Frédéric, de Ayent, à Monthey, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: à Martigny];
Gay des Combes, Fanny, de Finhaut, à Martigny, avec procuration collective à deux [précédemment: à Fully];
Perret, Louis, de Fully, à Leytron, avec procuration collective à deux [précédemment: membre de la direction, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 2122597, Registre du commerce Valais, (621)
Banque Raiffeisen Martigny et Région, société coopérative, à Fully, CHE-105.843.199, société coopérative (No. FOSC 72 du 16.04.2015, Publ. 2100919).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cid née Darbellay, Irène, de Liddes, à Charrat, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Perret, Louis, de Fully, à Leytron, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Putallaz, Eric, de Vétroz, à Martigny, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint avec signature collective à deux];
Roduit, Christophe, de Fully, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Bessard, Vincent, de Bagnes, à Leytron, avec procuration collective à deux;
Roduit, Ludovic, de Leytron, à Leytron, avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: 4100514, Registre du commerce Valais
Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon, à Leytron, CH-621.5.002.867-2, société coopérative (FOSC no 123 du 28.06.2006, p. 17, publ. 3436790).
Modification des statuts:
30.03.2007.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon, société coopérative.
Inscription ou modification de personnes:
Roduit, Annick, de Saillon, à Saillon, membre, sans droit de signature;
Perret, Louis, de Fully, à Leytron, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le secrétaire];
Rossier, Michel, de Saillon, à Saillon, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: aide-gérant, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le secrétaire].