Renseignements sur André Emil Perny
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Emil Perny
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006033036, Registre du commerce Berne, (36)
ARB AG für das Ambulanzwesen der Region Biel, in Biel/Bienne, CHE-108.500.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848444).
Statutenänderung:
18.03.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubitz, Frederik Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crevoiserat, Christel Cheryl, von Pleigne, in Lyss, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perny, André Emil, von Gurmels, in Walperswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005768957, Registre du commerce Berne, (36)
save me GmbH (save me Sàrl), in Biel/Bienne, CHE-133.415.414, Werkhofstrasse 10, 2503 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausbildung in erster Hilfe und der Notfallmedizin wie BLS-AED-Kurse (SRC zertifiziert) und sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen, wie Förderung, Schulung, Beratung und Betreuung der Kunden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 70'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 12.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
ARB AG für das Ambulanzwesen der Region Biel (CHE-108.500.726), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00;
Gambon, Jean-Pierre, von Domleschg, in Biel/Bienne, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crevoiserat, Christel, von Pleigne, in Lyss, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
El Faleh, Sabri, von La Chaux-de-Fonds, in Peseux (Neuchâtel), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laub, Stéphane, von Oberwil (BL), in Port, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perny, André, von Gurmels, in Walperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
a Marca, Sandrine, von Mesocco, in Loveresse, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004657822, Registre du commerce Berne, (36)
ARB AG für das Ambulanzwesen der Region Biel, in Biel/Bienne, CHE-108.500.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alioth, Stephan Christian, von Biel/Bienne, in Hermrigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer Ceesay, Anita, von Fraubrunnen, in Courtepin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perny, André, von Gurmels, in Walperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Alois, von Signau, in Worb, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchetti, Anita, von Zürich und Belmont-sur-Lausanne, in Birmensdorf ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen, Adrian, von Wohlen bei Bern, in Zollikofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Marcel, von Muotathal, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.