Renseignements sur Michel E. Perdrizat-Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel E. Perdrizat-Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3046457, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Solarkraft Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, CHE-103.753.912, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 21, Publ. 5756366).
Domizil neu:
c/o Ueli Spiess, Poststrasse 7, 8307 Effretikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn-Bissig, Kurt, von Teufen AR, in Illnau-Effretikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Kurt, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess-Räss, Emil, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perdrizat-Weber, Michel, von Onnens, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Ulrich, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Thomas, von Burg AG, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Urs, von Rüeggisberg, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprecht, Werner, von Bassersdorf, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruprecht, Daniel, von Laupen, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2750844, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Solarkraft Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, CH-020.5.000.140-7, Sonnenenergieanlagen zur Erzeugung von Elektrizität, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.1994, S. 1415).
Domizil neu:
Oberholzstrasse 18, 8307 Effretikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pillard-Metzler, René, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyssig-Gaetani, Roland, von Isenthal, in Illnau-Effretikon, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dinkel-Mathis, Thomas, von Eiken, in Illnau-Effretkon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engronat, Margarita, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller-Janett, Viktor, von Walenstadt, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn-Bissig, Kurt, von Teufen AR, in Illnau-Effretikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bachmann, Kurt, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess-Räss, Emil, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Perdrizat-Weber, Michel, von Onnens, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Solarkraft Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon , c/o Ingenieurbüro Jäckli AG, Eschikerstrasse 21, 8307 Effretikon, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.1989, 22.10.1990, 21.11.1991, 17.11.1993.
Zweck:
Erstellung und Betrieb von dezentralen Sonnenenergieanlagen zur Erzeugung von Elektrizität in das öffentliche Elektrizitätsnetz;
kann Aufklärung und sachgerechte Information über Sonnenenergienutzung betreiben und solche Forschungs- und Entwicklungsprojekte fördern, welche unmittelbar auf Material-, Prozess- und Produktionsinnovation im Bereich der Sonnenenergie ausgerichtet sind;
kann im weiteren Forschungs- und Entwicklungsprojekte für neue Antriebs-, Energiespreicher-, Regel- und andere Systeme unterstützen, welche mittel- oder unmittelbar der Anwendung und Nutzung der Sonnenenergie dienen.
Anteilscheine:
Fr.200 und Fr.2000.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu Fr.200 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Pillard-Metzler, René, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perdrizat-Weber, Michel, von Onnens, in Illnau-Effretikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess-Räss, Emil, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyssig-Gaetani, Roland, von Isenthal, in Illnau-Effretikon, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dinkel-Mathis, Thomas, von Eiken, in Illnau-Effretkon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engronat, Margarita, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn-Bissig, Kurt, von Teufen AR, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller-Janett, Viktor, von Walenstadt, in Illnau-Effretikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.