Renseignements sur Philipp Penelas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philipp Penelas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006129361, Registre du commerce Argovie, (400)
Badi Gastro GmbH, in Baden, CHE-132.804.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, S.0, Publ. 2010039). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 17.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penelas, Philipp, von Büron, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004629692, Registre du commerce Argovie, (400)
SF Bahnhof Passage AG, in Gebenstorf, CHE-284.789.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penelas, Philipp, von Büron, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Christoph, von Beggingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Longatti, Rico, von Lumnezia, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Guido, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schumacher, Marco, von Romoos, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004531166, Registre du commerce Argovie, (400)
SF Bahnhof Passage AG, in Gebenstorf, CHE-284.789.328, Wambisterstrasse 4, 5412 Gebenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2018.
Zweck:
Herstellung von, Handel mit und Verkauf von Produkten des Bäckerei-, Konditorei-, Confiserie, Take-Away- und Gastronomie Bereiches sowie Betreiben von Gastronomiebetrieben;
kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an Unternehmen verwandter Art beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 12.12.2018 Ladeninventar und Goodwill zum Preis von CHF 219'980.00 (zzgl. MwSt. von 7, 7%).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 12.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Longatti, Rico, von Lumnezia, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Guido, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Penelas, Philipp, von Büron, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Marco, von Romoos, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Christoph, von Beggingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.