Renseignements sur Lorenzo Peluso
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lorenzo Peluso
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005860819, Registre du commerce Zurich, (20)
Betreutes Wohnen Elgg AG, in Elgg, CHE-110.099.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703718).
Statutenänderung:
02.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung von Personen mit psychischen Beeinträchtigungen in einem geschützten Rahmen und in betreuten Wohngemeinschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.06.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Betreutes Wohnen Elgg, Urs Bollinger, in Elgg, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 1'600'210.65 und Passiven von CHF 1'352'511.65, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 147'699.- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peluso, Lorenzo, von Neckertal, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mc Shine, Robert Michael, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 2083243, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Peluso & Prinzing GmbH, bisher in Elgg, CHE-114.721.253, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, Publ. 6398998).
Gründungsstatuten:
11.02.2009.
Statutenänderung:
31.03.2015.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Rüetschbergstrasse 1, 8356 Ettenhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peluso, Lorenzo, von Hemberg, in Elgg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: 6398998, Registre du commerce Zurich, (20)
Peluso & Prinzing GmbH, in Elgg, CH-020.4.039.514-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2011, S. 0, Publ. 6357740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinzing, Dominik, von Oberriet SG, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peluso, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Elgg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].