Renseignements sur Christian Pechner
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Pechner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004495250, Registre du commerce Berne, (36)
HdF Verwaltungs GmbH, in Bern, CHE-314.219.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076872).
Firma neu:
HdF Verwaltungs GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haudenschild, Ueli, von Niederbipp, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mascherpa, Jean-Michel, von Bioggio, in Le Grand-Saconnex, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Bruno, von Zollikon und Adliswil, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haus der Freimaurer (CHE-116.087.378), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Haus der Freimaurer (CH-036.7.048.853-5)];
Uster, Hans Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3441557, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
CULTURE OFFICE AG, in Gais, CHE-115.526.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, Publ. 5555664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3334121, Registre du commerce Berne, (36)
Haus der Freimaurer, in Bern, CHE-116.087.378, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigerio, Michele Pietro, von Alto Malcantone, in Montagnola (Collina d'Oro), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.