Renseignements sur Andreas Pargätzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Pargätzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005895669, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH, in Thal, CHE-109.631.325, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586701).
Statutenänderung:
22.11.2023.
Firma neu:
Pargätzi GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Sanitärarbeiten (und Dienstleistungen insbesondere Badumbauten und -sanierungen) in allen Bereichen. Des Weiteren kann sie GU-, Architektur- und Bauleitungsaufträge übernehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Fusion mit ihnen eingehen sowie solche Unternehmungen selbst gründen, erwerben und pachten sowie alle Geschäfte und Transaktionen irgendwelcher Art durchführen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pargätzi, Andreas, von Arosa, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rorschacherberg].
Numéro de publication: HR02-1005807491, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
AG Dorfladen Grub AR, in Grub (AR), CHE-101.783.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pargätzi, Andreas, von Arosa, in Grub (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züst, Mathias, von Wolfhalden, in Grub (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005358989, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
AG Dorfladen Grub AR, in Grub (AR), CHE-101.783.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicker, Katharina, von Gossau SG, in Grub AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pargätzi, Andreas, von Arosa, in Grub (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.