Renseignements sur Dejana Pantic Hunziker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dejana Pantic Hunziker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005842349, Registre du commerce Zurich, (20)
Pitched GmbH, in Zürich, CHE-467.758.351, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Alize, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pantic Hunziker, Dejana, von Zürich, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willis, Jasmine, von Zürich, in Rafz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005590947, Registre du commerce Zurich, (20)
Bella Vita Beauty Line GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-113.322.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, S.0, Publ. 7206982).
Statutenänderung:
13.09.2022.
Firma neu:
Vesna Beauty GmbH.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Hertistrasse 24, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von Dienstleistungen und Schulungen im Bereich Make-up und Permanent Make-up. Die Gesellschaft darf Kosmetikstudios führen und die damit verbundenen Dienstleistungen anbieten, sowie kosmetischen Produkte vertreiben. In Weiterem betreibt sie den internationalen Handel, sowie Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Cosmeticas und Produkten der Schönheits-, Körper- und Hautpflege im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Patente und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern und verwalten, bzw. solche erteilen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und zum finanziellen Wohlergehen der Gesellschaft führen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekic-Kukovic, Vesna, von Einsiedeln, in Ljubljana (SI), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Pantic Hunziker, Dejana, von Zürich, in Rümlang, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005534594, Registre du commerce Zurich, (20)
Pitched GmbH, in Rafz, CHE-467.758.351, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389694).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willis, Jasmine, von Zürich, in Rafz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Marchand, Alize, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pantic Hunziker, Dejana, von Zürich, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.