Renseignements sur Loris Paniz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Loris Paniz
Numéro de publication: HR02-1005748936, Registre du commerce Valais, (621)
Société d'exploitation touristique de Torgon (SETT) Sàrl, à Vionnaz, CHE-440.908.273, société à responsabilité limitée (No. FOSC 64 du 31.03.2023, Publ. 1005714808).
Nouvelle adresse:
Route de Plan-de-Croix 220.5, 1899 Torgon.
Inscription ou modification de personne(s):
Paniz, Loris, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, gérant, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005113645, Registre du commerce Valais, (621)
CDR St-Maurice S.A., à Saint-Maurice, CHE-102.287.480, société anonyme (No. FOSC 90 du 11.05.2020, Publ. 1004886994).
Modification des statuts:
16.02.2021.
Nouvelle raison sociale:
RIT Holding SA.
Nouveau siège:
Monthey.
Nouvelle adresse:
Route de Pré-Bérard 17, 1870 Monthey.
Autre adresse:
Case postale 123, 1870 Monthey 1.
Nouveau but:
achat, vente, administration, détention et la gestion de participations dans des entreprises suisses ou étrangères, prêts, toutes opérations convergentes;
la société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes autres activités de toute nature, notamment financières, commerciales, industrielles mobilières et immobilières convergentes, à l'exception d'immeubles soumis à la LFAIE, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement à son but principal;
elle pourra également créer des succursales en Suisse et à l'étranger;
elle pourra également participer à toute société, acquérir ou verser des honoraires et commissions, négocier et exécuter des contrats divers ou de commissions dans différents pays.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions CHF 1'000.00 nominatives avec clause d'agrément].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du 16.02.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision;
Paniz, Loris, de Monthey, à Collombey-Muraz, avec procuration collective à deux;
Urlacher, Frédéric, citoyen français, à Monthey, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rithner, Raymond Edouard, de Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Rithner, Raymond, de Monthey et Simplon-Village, président du conseil, avec signature individuelle];
Rithner, Philippe René Onésime, de Monthey, à Champéry, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Rithner, Philippe, de Monthey et Simplon-Village, secrétaire du conseil, avec signature individuelle];
Alberti, Eloïse Myriam Gertrude, de Monthey, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Rithner, Valentin Jean Raymond, de Monthey, à Champéry, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 2771837, Registre du commerce Valais, (621)
Le Foyer, Société Coopérative Immobilière, à Monthey, CHE-103.640.478, société coopérative (No. FOSC 202 du 18.10.2011, Publ. 6381210).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Gilbert, de Liddes, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Donnet, Régis, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Philippe, de Ausserberg, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Veuthey, Jean-Pierre, de Vionnaz, à Collombey-Muraz, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Dubosson, Fernand Anselme, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Paniz, Loris, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.