Renseignements sur Georg Palancon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Georg Palancon
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005369882, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Wärmeverbund Gais AG, in Gais, CHE-114.968.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3066147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palancon, Georg, von Cazis, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schregenberger, Dominik, von Degersheim, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülisauer, Pirmin, von Appenzell, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuener, Felix, von Sennwald, in Oberriet (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5152838, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Wärmeverbund Gais AG, in Gais, CH-300.3.016.254-3, c/o Gemeindeverwaltung Gais, Schulhausstrasse 1, 9056 Gais, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Wärmeverbundanlagen, welche mit Energieholz befeuert werden. Dabei haben die thermische Nutzung des Energieholzes und die Optimierung des Wärmebezugspreises den Vorrang gegenüber Gewinnausschüttungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.
Aktien:
200 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der unselbständigen, öffentlichrechtlichen Anstalt der Gemeinde Gais, nämlich des Wärmeverbunds Rotenwies, in Gais, gemäss Vertrag vom 14.07.2009 mit Bilanz per 30.06.2009 mit Aktiven von CHF 655'216.30 und Passiven von CHF 55'216.30, wofür 200 Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und CHF 400'000 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Publikation im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anders vorschreibt.
Eingetragene Personen:
Schmid, Hanswalter, von Gais, in Gais, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Ernst, von Gais, in Gais, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Martin, von Gais, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Beat, von Näfels, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palancon, Georg, von Cazis, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung (CH-300.1.014.035-9), in Gais, Revisionsstelle.