Renseignements sur Stephan Josef Ottiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Stephan Josef Ottiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006045357, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Star Immo Consulting AG, in Frauenfeld, CHE-403.912.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005470041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neidhart, Felix Ernst, von Ramsen, in Ramsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Stephan Josef, von Büron, in Stettfurt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005718217, Registre du commerce Thurgovie, (440)
pdk Immo - Verwaltungs- & Handels GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-114.663.578, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052167).
Statutenänderung:
23.03.2023.
Firma neu:
NOVA Estate GmbH.
Sitz neu:
Stettfurt.
Domizil neu:
Obere Steig 4, 9507 Stettfurt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Erstellung, den Umbau, den An- und Verkauf von Liegenschaften, die Neuerstellung von Immobilien, Projektbegleitung, Bauherrenvertretung sowie Baumanagement. Namentlich kann sie als Generalunternehmer oder Totalunternehmer Arbeiten für Dritte vergeben, bearbeiten und ausführen. Dazu gehören auch die Handelstätigkeiten von Gütern und Dienstleistungen jeglicher Art Zwecks Ein- und Ausfuhr sowie Vermittlungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, René Max, von Wisen (SO), in Rorschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Stephan, von Büron, in Stettfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1005470041, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Star Immo Consulting AG, in Frauenfeld, CHE-403.912.342, Langfeldstrasse 53a, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Kaufen und Verkaufen von Liegenschaften und Landparzellen aller Art, die Planung und Ausführung von Überbauungen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
12'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Neidhart, Felix Ernst, von Ramsen, in Ramsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ottiger, Stephan Josef, von Büron, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenny, Armin, von Glarus, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.