Renseignements sur Martin Ott
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Ott
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Ott
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005650323, Registre du commerce Zurich, (20)
SmartPeak AG, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-461.291.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321895).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Sitz neu:
Weisslingen.
Domizil neu:
Illnauerstrasse 21b, 8484 Weisslingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Martin, von Lauerz, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surber, Michael, von Bülach, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Elmer, Laura, von Hombrechtikon, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli, Markus, von Gebenstorf, in Zell (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005321895, Registre du commerce Schwyz, (130)
SmartPeak AG (SmartPeak SA) (SmartPeak LTD), in Küssnacht (SZ), CHE-461.291.573, Bodenstrasse 7, 6403 Küssnacht am Rigi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.10.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung sämtlicher Tätigkeiten im Bereich der Gebäudetechnik sowohl im privaten wie auch im gewerblichen Bereich. Insbesondere bezweckt die Gesellschaft die Planung, Beratung, Projektierung, Realisierung und Wartung im Bereich von Speicherprogrammierbaren Steuerungen, Gebäudemanagementsystemen, Erstellung von Schaltgerätekombinationen, Verkauf von Aktoren und Sensoren sowie deren elektrotechnischen Installation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.10.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Surber, Michael, von Bülach, in Weisslingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ott, Martin, von Lauerz, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3717423, Registre du commerce Schwyz, (130)
CASAMANO IMMOBILIEN AG, in Küssnacht (SZ), CHE-354.462.716, Bodenstrasse 11, 6403 Küssnacht am Rigi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2017. 22.08.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Verwaltung sowie An- und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss dem öffentlich beurkundeten Vertrag vom 07.08.2017 die Liegenschaften GB Küssnacht SZ Nr. 1282 und 1749, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 1'945'900.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.08.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ott, Norbert, von Lauerz, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Flecklin, Daniela, von Riemenstalden, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Catharina, von Lauerz, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Martin, von Lauerz, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Sabrina, von Lauerz, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.