Renseignements sur Markus Ott
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Ott
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4022090, Registre du commerce Zoug, (170)
Uvex (Schweiz) AG, in Baar, CH-170.3.016.373-0, An- und Verkauf, Import und Export von Sportbekleidungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2007, S. 20, Publ. 3770966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Markus, von Wila, in Arni-Islisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmidovec, Ida, von Weiningen, in Urdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3770966, Registre du commerce Zoug, (170)
Uvex (Schweiz) AG, in Baar, CH-170.3.016.373-0, An- und Verkauf, Import und Export von Sportbekleidungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 17, Publ. 3591988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Markus, von Wila, in Arni-Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3154702, Registre du commerce Zurich, (20)
Exposmart GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.030.795-1, Beratungsleistungen bezüglich Messen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2005, S. 19, Publ. 2793778).
Statutenänderung:
30.11.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berndt, Stephan Andreas, von Biberist und Rüti ZH, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Ott, Markus, von Wila, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huldi, Gerhard, von Zürich, Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.