Renseignements sur Urs Oswald
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Oswald
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Oswald
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6999298, Registre du commerce Grisons, (350)
Pro Schlans, in Trun, CH-350.6.000.151-6, Verein (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 6, Publ. 1239326).
Statutenänderung:
22.09.2012.
Domizil neu:
c/o Hermann Pfister, Vitg 46, 7168 Schlans.
Zweck neu:
Förderung der Wohnqualität in Schlans, Berücksichtigung der Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Einwohnerschaft von Schlans, Unterstützung vor allem von Projekten, die von der Bevölkerung getragen werden, Hilfe bei der Organisation und Finanzierung von Projekten im Bereich Wirtschaft, Sport, lokalem Tourismus und Kultur;
setzt sich ferner ein für das Ortsbild von Schlans und fördert nachhaltige Umweltschutz-Projekte in Schlans.
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Andreas, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Kaspar, von Glattfelden, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister-Casanova, Annamaria, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Hermann, von Trun, in Schlans (Trun), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz, Linus, von Trun, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Urs, von Winterthur, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5235808, Registre du commerce Zurich, (20)
A.I.L. Analysen u. Informations-Logistik GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.433-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 33, Publ. 4780316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Urs, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heierle, Karolina, von Urnäsch, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Registre du commerce Zurich, (20)
A.I.L. Analysen u. Informations-Logistik GmbH, bisher in E g l i s a u, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.1998, S. 8838).
Statutenänderung:
6.12.1999.
Sitz neu:
Z ü r i c h.
Domizil neu:
Nordstrasse 292, 8037 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heierle, Karolina, von Urnäsch, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-];
Oswald, Urs, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-;
Müller, Dr. Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.- [bisher: in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].