Renseignements sur Stefan Oser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Oser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Oser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7204570, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Carrosserie Oser AG, in Arisdorf, CH-280.3.016.885-6, Hauptstrasse 167, 4422 Arisdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Carrosseriereparaturen, die Lackierung und Restauration von Fahrzeugen sowie den Handel mit Personenwagen, Transportanhängern, Wohnmobilen und Caravanen sowie mit Fahrzeug- und Campingzubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Carrosserie und Spritzwerk Stefan Oser' (CH-280.1.919.229-4), in Arisdorf, gemäss Vertrag vom 21.05.2013 und Übernahmebilanz per 31.03.2013 mit Aktiven von CHF 192'243.71 und Passiven von CHF 77'590.55 zum Preis von CHF 114'653.16.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail). Gemäss Erklärung vom 21.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Oser, Manuela, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7114772, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gebr. P. & R. Oser Immobilien AG, in Pfeffingen, CH-280.3.916.219-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207004).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Firma neu:
ResomuR Immobilien AG. Gemäss Erklärung vom 27.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oser-Pflugi, René, von Hofstetten-Flüh, in Laufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ONLINE TREUHAND AG (CH-170.3.016.912-3), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Krebs-Oser, Monika, von Thürnen und Hofstetten-Flüh, in Wenslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi;
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi];
Oser-Schindler, Paul, von Hofstetten-Flüh, in Grellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oser-Aenishänslin, Esther, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6207004, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gebr. P. & R. Oser Immobilien AG, in Pfeffingen, CH-280.3.916.219-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 6, Publ. 5818922).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs-Oser, Monika, von Thürnen und Hofstetten-Flüh, in Wenslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi;
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi.