Renseignements sur Martin Opprecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Opprecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1422599, Registre du commerce Argovie, (400)
Soprema AG, in Spreitenbach, CHE-106.119.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1185191).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Evelyn, von Fahrni, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Opprecht, Martin, von Erlen, in Erlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4720004, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HG Commerciale Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes, in Weinfelden, CH-440.9.008.003-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2007, S. 15, Publ. 4235298).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Firma neu:
HG COMMERCIALE Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HG COMMERCIALE Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs) (HG COMMERCIALE Società Commerciale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.5.900.779-2.
Firma Hauptsitz neu:
HG COMMERCIALE Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[gestrichen] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 27.06.1899].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck Handelsregistereintragung Hauptsitz gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rysler, Peter, von Horgen, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Opprecht, Martin, von Erlen, in Kümmertshausen (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Luchsinger, Alfred, von Schlieren und Glarus, in Schlieren, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furler, Dr. René, von Küsnacht ZH und Ziefen, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4500882, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
HG Commerciale Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes, in Schaffhausen, CH-290.9.002.606-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 12, Publ. 4198598).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opprecht, Martin, von Erlen, in Kümmertshausen (Erlen), mit Prokura zu zweien.