Renseignements sur Ali Onurlu
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ali Onurlu
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005599382, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BESTELLT.CH GmbH, in Basel, CHE-446.323.415, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özdemir, Necip, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onurlu, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005016517, Registre du commerce Zurich, (20)
Courant GmbH, bisher in Zug, CHE-326.376.649, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020).
Statutenänderung:
16.09.2020.
Firma neu:
BFG Production GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Mosaic Holding AG, Albisstrasse 152, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben, die Vermietung und Reparatur von Automobilien, die Vornahme von Bauarbeiten aller Art sowie der Handel mit und der Export und Import von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten wurden aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universal Exports Holding AG (CHE-132.090.479), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alexeenco, Iurii, rumänischer Staatsangehöriger, in Ciolpani (RO), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Filimon, Eugene, belarussischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onurlu, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004943690, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SWISS Clearing Company GmbH, in Basel, CHE-447.058.428, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Onurlu, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Tamás, von Nebikon, in Kappel (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.