Renseignements sur Christopher Paul Ongarello
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christopher Paul Ongarello
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005865721, Registre du commerce Grisons
Mountain Force AG, in Landquart, CHE-107.949.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Oberaudorf (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ongarello, Christopher, von Albula/Alvra, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Isabella, von Menzingen, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmull, Karl-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005720651, Registre du commerce Grisons
swissrent group AG, in Landquart, CHE-106.388.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005532232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flatz, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ongarello, Christopher, von Albula/Alvra, in Malans, Mitglied + Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005532232, Registre du commerce Grisons
swissrent group AG, in Davos, CHE-106.388.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003885).
Statutenänderung:
19.07.2022.
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 56, 7302 Landquart.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carisch, Marianne, von Bulle, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ongarello, Christopher, von Albula/Alvra, in Malans, Präsident, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Flatz, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].