Renseignements sur André Olivier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Olivier
Numéro de publication: HR02-1005546120, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Madeleine Dubuis, à Sion, CHE-113.727.508, fondation (No. FOSC 80 du 26.04.2022, Publ. 1005459007).
Autres adresses:
c/o Jean Bernard Métral, Chemin des Baisemens 10 , 1807 Blonay. [biffé: c/o Edgar Métral , Avenue du Rothorn 6 , 3960 Sierre].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Olivier, André, de Genthod, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Métral, Jean Bernard, de Martigny-Combe, à Blonay - Saint-Légier, président du conseil de fondation, avec signature individuelle [précédemment: de Martigny, à Blonay, membre, sans droit de signature];
Buser Picard, Catherine Emmanuelle Marie, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Métral, Edgar, de Martigny-Combe et Trient, à Sierre, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature individuelle];
Waeber, Jean-David , de Villars-le-Terroir, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3950494, Registre du commerce Valais
Fondation Madeleine Dubuis, à Sion, CH-626.7.003.060-7, extension du cercle des bénéficiaires, fondation (FOSC no 178 du 17.09.1997, p. 6855).
Modification de l'acte de fondation:
21.01.2005, 27.04.2006.
Nouvelle organisation:
conseil de fondation : 7 membres. [biffé: Conseil de fondation : 5 membres].
Inscription ou modification de personnes:
Dobrzelowski, Jan, de Neuchâtel, à Sion, membre, sans droit de signature;
Carlen, Norbert, de Reckingen-Gluringen, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Delacoste, François-Xavier, de Monthey, à Les Giettes (Massongex), membre, sans droit de signature;
Olivier, André, de Genthod, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
Rouvinet, Ivan, de Grimentz, à Venthône, membre, sans droit de signature;
Seylaz-Dubuis, Catherine, de Lausanne, à Boussens, membre, sans droit de signature;
organe de révision. [autres modifications statutaires non soumises à publication].
Registre du commerce Valais
Les Jeunesses Culturelles du Chablais, St-Maurice, à Saint-Maurice, animation culturelle régulière contribuant au rayonnement de Collège de l'Abbaye de St-Maurice, etc..., fondation (FOSC du 11.04.1994, no 69, p. 1932).
Nouvelle adresse:
Place St-Maurice du Val-de-Marne 10, 1890 St-Maurice.
Adresse administrative:
case postale 63, 1890 St-Maurice.
Personnes et signatures radiées:
Olivier, André, de Genthod, à Saint-Maurice, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier;
Progin, Patrick, de Genève, à Saint-Maurice, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier;
Jaquemet, Jean-Pascal, de Monnaz, à Saint-Maurice, trésorier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Barman, Georges-Albert, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Martin, Jean-Jacques, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le trésorier;
Torrenté, Jean-Marie, de Monthey, à Saint-Maurice, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Genilloud, Dominique, de Bulle, à Massongex, trésorier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.