Renseignements sur Mirjam Oetterli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Mirjam Oetterli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005272124, Registre du commerce Berne, (36)
Weissenheim Bern, in Bern, CHE-107.812.761, Verein (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Christoph, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhandbüro Sutter AG (CHE-100.188.022), in Langnau im Emmental, Revisionsstelle;
Locher, Stefan, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greub-Meyer, Susanne, von Lotzwil, in Grasswil (Seeberg), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönenberger Die Treuhänder AG (CHE-106.001.257), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Oetterli, Mirjam, von Wikon, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6343392, Registre du commerce Soleure, (241)
OEKUTEC GmbH, in Lostorf, CH-241.4.007.600-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 14, Publ. 4536666).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetterli, Mirjam, von Wikon und Obergösgen, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Näf-Oetterli, Mirjam].
Numéro de publication: 4536666, Registre du commerce Soleure, (241)
OEKUTEC GmbH, in Lostorf, CH-241.4.007.600-1, Schulstrasse 38, 4654 Lostorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.06.2008.
Zweck:
Beratung und Geschäftsführung von Unternehmen sowie Handel mit Rohstoffen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflicht gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.06.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Oetterli, Christine, von Wikon, in Lostorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Näf-Oetterli, Mirjam, von Wikon und Obergösgen, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.--.