Renseignements sur Stefan Oeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Oeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5075496, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Eichberg, CH-320.9.040.069-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1996, S. 235).
mit Hauptsitz in:
Altstätten.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.002.016-0.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3751224, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Altstätten, CH-320.3.002.016-0, Führung einer Strassenbau-Unternehmung sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 12, Publ. 2524192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Oeler AG, in Eichberg, Schulhausstrasse 7, 9453 Eichberg, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Oeler AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Altstätten.
Eingetragen im HRG am HS:
23.06.1967 [letzte Publikation: SHAB Nr. 238 vom 07.12.1994, S. 6680].
Zweck:
Führung einer Strassenbau-Unternehmung sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.