Renseignements sur Luzia Odermatt-Besmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Luzia Odermatt-Besmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2152645, Registre du commerce Lucerne, (100)
Odermatt Mediterrane Gärten GmbH, in Buchrain, CHE-109.441.090, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6793874).
Statutenänderung:
06.05.2015.
Firma neu:
Freywerk GmbH.
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
Industriestrasse 57, 6034 Inwil.
Zweck neu:
Planung von Gärten;
Bau und Pflege von Gärten;
Handel und Kultivierung von Pfanzen;
Handel mit und Verarbeitung von Natursteinen und Garten-Accessoires;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Liegenschaften, Wertschriften und immateriellen Gütern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt-Besmer, Martin, von Dallenwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 70'000.00;
Odermatt-Besmer, Luzia, von Dallenwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dominik, von Laufen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 70'000.00;
Würsch, Yvonne, von Emmetten, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Zweigniederlassung neu:
Hünenberg (CHE-264.709.852) [bisher: Hünenberg (CH-170.9.001.510-8)].
Numéro de publication: 1313891, Registre du commerce Lucerne, (100)
Vision Garten GmbH, in Buchrain, CHE-354.303.733, Dorfstrasse 45, 6035 Perlen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2014.
Zweck:
Planung und Gestaltung von Gärten und die damit verbundenen Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Odermatt, Martin Gerhard, von Dallenwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Odermatt-Besmer, Luzia, von Dallenwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6780280, Registre du commerce Lucerne, (100)
Odermatt Mediterrane Gärten GmbH, bisher in Hünenberg, CH-170.4.003.567-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 25, Publ. 5021172).
Gründungsstatuten:
03.01.2002.
Statutenänderung:
05.06.2012.
Sitz neu:
Buchrain.
Domizil neu:
Dorfstrasse 49, 6035 Perlen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt-Besmer, Martin, von Dallenwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 70'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung];
Odermatt-Besmer, Luzia, von Dallenwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin ohne Zeichnungsberechtigung].