Renseignements sur Barry O'Connell
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Barry O'Connell
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5026168, Registre du commerce Zurich, (20)
Coca-Cola Beverages AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.921.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2008, S. 21, Publ. 4704396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paulovic, Nadir, kroatischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4743388, Registre du commerce Berne, (36)
Coca-Cola Beverages AG, in Bolligen, CH-035.9.014.759-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 3, Publ. 3768318).
mit Hauptsitz in:
Wangen-Brüttisellen.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.921.282-1.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 25.05.1937].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von René Huber, Barry O'Connell, Urs von Planta, Fritz Bärlocher, Marius R. Croitoru, Fedra Petrini, Barbara Tönz und Thorsten Weber von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Planta, Urs, von Chur und Zuoz, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg (Zollikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4743396, Registre du commerce Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 3, Publ. 3800208).
mit Hauptsitz in:
Vals.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-350.3.007.881-4.
Beginn Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Beginn Hauptsitz: 14.03.2003].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von René Huber, Barry O'Connell, Urs von Planta, Fritz Bärlocher, Marius R. Croitoru, Fedra Petrini, Barbara Tönz und Thorsten Weber von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodel, Rolf, von Fahrwangen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Planta, Urs, von Chur, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.