Renseignements sur Claudius Heinz Fabian Ochsner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudius Heinz Fabian Ochsner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004749030, Registre du commerce Schwyz, (130)
Galerie WOS - Wahrenberger Ochsner Schafflützel GmbH, in Freienbach, CHE-299.254.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687795).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafflützel, Thomas, von Bassersdorf, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ochsner, Claudius, von Einsiedeln, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wahrenberger, Daniel, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004687795, Registre du commerce Schwyz, (130)
Faessler & Ochsner GmbH, bisher in Zürich, CHE-299.254.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004623997).
Statutenänderung:
04.07.2019.
Firma neu:
Galerie WOS - Wahrenberger Ochsner Schafflützel GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Rainstrasse 1, 8808 Pfäffikon SZ [eigene/gemietete Geschäftsräume].
Stammkapital neu:
CHF 51'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Die Kapitalerhöhung vom 04.07.2019 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 1'000.00, wofür 1 Stammanteil zu CHF 1'000.00 ausgegeben wird. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Claudius, von Einsiedeln, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004623997, Registre du commerce Zurich, (20)
Faessler & Ochsner GmbH, in Zürich, CHE-299.254.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, S.0, Publ. 3401343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Silvan, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Claudius, von Einsiedeln, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].