Renseignements sur Brigitte Oberbühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brigitte Oberbühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3827833, Registre du commerce Argovie, (400)
Intertime AG, in Endingen, CHE-228.471.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3702073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssaberg Ettikon (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Exer, Mirjam, von Seedorf (UR), in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Reto, von Würenlingen, in Tegerfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oberbühler, Brigitte, von Wynigen, in Endingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rehmann, Judith, von Kaisten, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3149887, Registre du commerce Argovie, (400)
Unterstützungs-Fonds der Firma Intertime AG Polstermöbelfabrik, in Endingen, CHE-109.743.562, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6584024).
Name neu:
Unterstützungs-Fonds der Firma Intertime AG Polstermöbelfabrik in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 23.08.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Johannes Mathias, von Endingen, in Untersiggenthal, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oberbühler, Brigitte, von Wynigen, in Endingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Lukas, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2558892, Registre du commerce Argovie, (400)
Unterstützungs-Fonds der Firma Intertime AG Polstermöbelfabrik, in Endingen, CH-400.7.927.065-8, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.1998, S. 1329).
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, Franz, von Schneisingen, in Endingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Diana, von Würenlingen, in Lengnau AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Lukas, von Endingen, in Endingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberbühler, Brigitte, von Wynigen, in Endingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.