Renseignements sur Roland Nussbaumer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Nussbaumer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2860037, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2213995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Roland, von Lüterkofen-Ichertswil, in Leymen (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Berta, von Sarmenstorf, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piccinni, Walter, von Rüschlikon, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tesche, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Charles Jan, von Langnau im Emmental, in Kriegstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Martin Peter, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4326798, Registre du commerce Berne, (36)
Unisys (Schweiz) AG Zweigniederlassung Bern, in Bern, CH-035.9.000.788-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 3, Publ. 4066944).
mit Hauptsitz in:
Thalwil.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums weil nicht mehr zum Eintragungstext der Zweigniederlassung gehörend] [gestrichen: Eingetragen im Handelsregister am Hauptsitz: 21. November 1929].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks weil nicht mehr zum Eintragungstext der Zweigniederlassung gehörend].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helwin, Erich, von Bern, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Roland, von Lüterkofen-Ichertswil, in Leymen (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Hans Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchetti, Peter, von Reiden, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoppe, Jasmine, von Rheinfelden, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anzböck, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Lohri, Jürg, von Tägertschi, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cristoni, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4270100, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CH-020.7.903.914-3, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2006, S. 24, Publ. 3229418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gränicher, Susanne, von Luzern und Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Greppen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Jasmine, von Rheinfelden, in Boppelsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin Wolters, Ruth, von Einsiedeln, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Roland, von Lüterkofen-Ichertswil, in Leymen (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spühler, Philippe, von Zürich, in Rossens FR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbuchen, Margrit, von Bern, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.