Renseignements sur Christian Mathias Nufer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Mathias Nufer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004495568, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CN-Unternehmensberatung AG, in Goldach, CHE-105.747.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2005, S. 12, Publ. 2921644).
Firma neu:
CN-Unternehmensberatung AG in Liquidation.
Domizil neu:
Florastrasse 9, 9403 Goldach.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2018 aufgelöst. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nufer, Christian, von St. Gallen und Amriswil, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1987899, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
imblick ag, in Goldach, CHE-238.164.846, Seewiesstrasse 3, 9403 Goldach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2015.
Zweck:
Herstellung von Werbetechnik sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Grafik, Werbekonzepte und Marketing aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Nufer, Mark Claudio, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nufer, Christian Mathias, von St. Gallen, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2441254, Registre du commerce Zurich, (20)
Keller AG, Weberei Felsenau, in Wald ZH, CH-020.3.000.934-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2002, S. 21, Publ. 400048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Wald ZH und Fischenthal, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nufer, Christian, von St. Gallen und Amriswil, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Alexander, von Luzern, in Hüntwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.