Renseignements sur Luc Joseph Lorenzo Normandin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luc Joseph Lorenzo Normandin
Numéro de publication: HR01-1004937253, Registre du commerce Berne, (36)
Home Béthel SA, à Orvin, CHE-485.556.029, Le Crêt 2, 2534 Orvin, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.06.2020.
But:
La société a pour but, l'exploitation d'une structure médicalisée pour l'accueil de personnes adultes âgées, handicapées ou dépendantes. La société exerce son activité en la forme commerciale, mais sans but lucratif, conformément à l'art. 620 al. 3 CO.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature/Reprise de biens: la société reprend lors de la fondation, selon contrat du 17.06.2020 et inventaire au 31.12.2019, divers actifs (véhicule, équipement de bureau, équipement de soins), en échange de 100 actions nominatives de CHF 1'000.00, le solde par CHF 53'650.00 constituant une créance de l'apportante envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par courrier écrit.
Personne(s) inscrite(s):
Normandin, Luc Joseph Lorenzo, de Zäziwil, à St-Imier (Saint-Imier), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Nägele, Eric Michel, de Gerzensee, à Orvin, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Vianney-Liaud, Guy Jean-Marie, de Orvin, à Orvin, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), à Biel/Bienne, organe de révision.
Numéro de publication: 4125265, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Digger, à Tavannes, CHE-112.155.124, fondation (No. FOSC 177 du 13.09.2017, Publ. 3749471).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Piaget, Stanislas, de Val-de-Travers, à Bevaix, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
PKF Fiduciaire SA, succursale de Moutier (CHE-131.585.324), à Moutier, organe de révision;
Augsburger, Raphaël, de Langnau im Emmental, à Tramelan, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Normandin, Luc, de Zäziwil, à St-Imier (Saint-Imier), président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Bruschini, Claudio, de Rümlang, à Villars-sous-Yens, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Bögli, Max Romain, de Ochlenberg, à La Chaux-de-Fonds, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Kunz, Nathan Michael, de Trub, à Atlantic Beach (US), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Piaget, Gentien Jérémy, de Val-de-Travers, à Corgémont, vice-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Boegli Théophile, fiduciaire-audit-conseils (CHE-105.691.848), à Bassecourt (Haute-Sorne), organe de révision;
Boillat, Julien, de Les Breuleux, à Montagne-de-Courtelary (Courtelary), avec signature collective à deux;
Gafner, Samuel, de Beatenberg, à Bévilard (Valbirse), avec signature collective à deux [précédemment: à Corcelles BE].
Numéro de publication: 3749471, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Digger, à Tavannes, CHE-112.155.124, fondation (No. FOSC 53 du 18.03.2014, Publ. 1402817).
Nouvelle organisation:
[La mention relative à l'organisation n'étant plus soumise à inscription est radiée d'office].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire P. Gobat S.A., à Moutier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Piaget, Stanislas, de Val-de-Travers, à Bevaix, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Normandin, Luc, de Zäziwil, à St-Imier (Saint-Imier), vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Lachat, Jacques, de Clos du Doubs, à Cormoret, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Baier, Florian, de Prilly, à Petit-Lancy (Lancy), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Bruschini, Claudio, de Rümlang, à Villars-sous-Yens, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
PKF Fiduciaire SA, succursale de Moutier (CHE-131.585.324), à Moutier, organe de révision.