Renseignements sur Antoine Georges Serge Normand
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Antoine Georges Serge Normand
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004931878, Registre du commerce Zoug, (170)
Coffee Ithaka SA, in Zug, CHE-327.642.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745161).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Normand, Antoine Georges Serge, französischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Barcelona (ES)].
Numéro de publication: HR02-1004745161, Registre du commerce Zoug, (170)
Coffee Ithaka SA, in Zug, CHE-327.642.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, S.0, Publ. 2983051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bekele Demisse, Workshet, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Normand, Antoine Georges Serge, französischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2141893, Registre du commerce Zoug, (170)
Ithaka SA, in Zug, CHE-327.642.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097765).
Statutenänderung:
29.04.2015.
Firma neu:
Coffee Ithaka SA.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Normand, Antoine Georges Serge, französischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bekele Demisse, Workshet, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].