Renseignements sur Claudio Mirko Nold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudio Mirko Nold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005855331, Registre du commerce Zurich, (20)
KassenPlan GmbH, in Zürich, CHE-113.751.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curiger, Mario Pierre Minardo, von Einsiedeln, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nold, Claudio Mirko, von Felsberg, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005255189, Registre du commerce Zurich, (20)
KassenPlan GmbH, in Zürich, CHE-113.751.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantert, Daniel, von Schaffhausen, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curiger, Mario Pierre Minardo, von Einsiedeln, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Oberrohrdorf];
Nold, Claudio Mirko, von Felsberg, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 7199042, Registre du commerce Zurich, (20)
KassenPlan GmbH, in Pfäffikon, CH-020.4.035.986-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2010, S. 29, Publ. 5447914).
Statutenänderung:
30.04.2013.
Domizil neu:
Kempttalstrasse 27, 8330 Pfäffikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Durchführung aller in den Bereich eines neutralen Dienstleistungsunternehmens fallenden Tätigkeiten mit Schwergewicht in der Beratung von Versicherungsdienstleistungen für Private und Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlemann, Jürg Dieter, von Pfäffikon und Bönigen, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curiger, Tamara Tatjana Alexandra, von Einsiedeln, in Pfäffikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Wallisellen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Curiger, Mario Pierre Minardo, von Einsiedeln, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nold, Claudio Mirko, von Felsberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.