Renseignements sur Mirco Niklaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mirco Niklaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006039966, Registre du commerce Berne, (36)
Grip Climbing Biel/Bienne AG, in Biel/Bienne, CHE-360.562.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064409).
Statutenänderung:
06.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hell, Matthias, von Aesch (BL), in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus, Mirco, von Jegenstorf, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reist, Fanz, von Kandergrund, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Harry, von Gais, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3647993, Registre du commerce Berne, (36)
Grip Climbing Biel/Bienne AG(Grip Climbing Biel/Bienne SA), in Biel/Bienne, CHE-360.562.504, Rennweg 62, 2504 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.07.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb einer Kletter- und Boulderwand, Durchführung von Kursen und Schulungen in- und outdoor, Vermietung und Verkauf von (Sport)Artikeln und Waren aller Art, Betrieb von Gastronomieeinrichtungen, Durchführung von Wettkämpfen und Events, Betrieb eines Ausbildungszentrums für Einrichten und Sanieren von Klettergärten in der Region Seeland / Jura, Treffpunkt für Vereinsversammlungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann weitere Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hell, Matthias, von Aesch (BL), in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blüml, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estoppey, Samuel, von Trey, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Léchot, Steve, von Orvin, in Moutier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus, Mirco, von Jegenstorf, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Norman, Keith, von Ipsach, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rehnelt, Robert, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tacchini, Jean-Marie, von Collonges, in Corgémont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.