Renseignements sur Luana Nielsen-Lezzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luana Nielsen-Lezzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004871755, Registre du commerce Lucerne, (100)
Birnbaum AG Engelberg, bisher in Engelberg, CHE-106.812.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552837).
Statutenänderung:
06.04.2020.
Firma neu:
Birnbaum AG.
Sitz neu:
Oberkirch.
Domizil neu:
c/o Luana Nielsen-Lezzi, Grünfeldpark 6, 6208 Oberkirch LU.
Zweck neu:
Handel mit Uhren, Bijouterie und Juwelen und deren Reparaturen sowie Handel mit Accessoires und Geschenkartikeln;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften, Patenten und Lizenzen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Luzern und Ebikon, in Oberkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nielsen, Lars Lehm, von Luzern, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2552837, Registre du commerce Obwald, (140)
Birnbaum AG Engelberg, in Engelberg, CHE-106.812.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahni-Lezzi, Vanessa, von Rain, Ebikon und Niedermuhlern, in Lengnau (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Ebikon und Luzern, in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberkirch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7165808, Registre du commerce Obwald, (140)
Birnbaum AG Engelberg, in Engelberg, CH-140.3.001.341-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 12, Publ. 5005594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lezzi, Antonio, von Ebikon, in Engelberg, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Luzern und Ebikon, in Oberkirch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahni-Lezzi, Vanessa, von Rain, Ebikon und Niedermuhlern, in Lengnau BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.