Renseignements sur François Nicollier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour François Nicollier
Numéro de publication: HR02-1006130659, Registre du commerce Valais, (621)
FN Immobilier SA, à Fully, CHE-202.920.645, société anonyme (No. FOSC 106 du 01.06.2011, Publ. 6188440).
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, François, de Val de Bagnes, à Fully, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle];
Nicollier, Sébastien, de Val de Bagnes, à Fully, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1006130666, Registre du commerce Valais, (621)
Nicollier Piscines SA, à Fully, CHE-204.606.579, société anonyme (No. FOSC 102 du 26.05.2011, Publ. 6180356).
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, François, de Val de Bagnes, à Fully, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle];
Nicollier, Sébastien, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1861987, Registre du commerce Valais, (621)
Realsport Réalisations sportives Fully SA, à Fully, CHE-107.386.103, société anonyme (No. FOSC 201 du 15.10.2010, p. 18, Publ. 5855564).
Modification des statuts:
24.11.2014.
Nouvelle raison sociale:
RealSport Group VS SA.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions de CHF 1'000.00 nominatives].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du 24.11.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vorlet, Félix, de Villeneuve FR et Praratoud, à Villars-sur-Glâne, président, avec signature collective à deux avec François Nicollier;
NOFIVAL SA, succursale de Sion, à Sion (CH-626.9.011.523-2), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, François, de Bagnes, à Fully, président, avec signature collective à deux avec Arnaud Clément ou Laurent Clément [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Clément, Arnaud, de Ependes FR, à Fribourg, vice-président, avec signature collective à deux avec François Nicollier ou Sébastien Nicollier;
Clément, Laurent, de Ependes FR, à Villars-sur-Glâne, administrateur, avec signature collective à deux avec François Nicollier ou Sébastien Nicollier [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec François Nicollier];
Nicollier, Sébastien, de Bagnes, à Fully, administrateur, avec signature collective à deux avec Arnaud Clément ou Laurent Clément.