Renseignements sur Urs Neuweiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Neuweiler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Neuweiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005935089, Registre du commerce Berne, (36)
H. Süess + Co. AG, bisher in Birmenstorf (AG), CHE-400.942.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871973).
Statutenänderung:
03.01.2024.
Sitz neu:
Bleienbach.
Domizil neu:
Flugplatz 8, 3368 Bleienbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von Reparatur- und Servicedienstleistungen in der Metallbau- und Maschinenbranche. Die Gesellschaft kann Überbauungen aller Art als Generalunternehmerin ausführen, Liegenschaften kaufen, verkaufen, erstellen und verwalten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuweiler, Urs, von Kreuzlingen, in Birmenstorf AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Rolf, von Seeberg, in Bleienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossen, Eliane, von Kandersteg, in Bleienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005663365, Registre du commerce Soleure, (241)
Phantom Safe Communication AG, bisher in Birmenstorf (AG), CHE-330.478.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594981).
Statutenänderung:
12.12.2022.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Löwengasse 1, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuweiler, Urs, von Kreuzlingen, in Birmenstorf (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005594981, Registre du commerce Argovie, (400)
Phantom Safe Communication AG, in Birmenstorf (AG), CHE-330.478.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuweiler, Urs, von Kreuzlingen, in Birmenstorf (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hussfeldt, Désirée Clarissa, deutsche Staatsangehörige, in Birmenstorf (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.