Renseignements sur Willy Neukomm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Willy Neukomm
Numéro de publication: 6836710, Registre du commerce Jura, (670)
Valmeca S.A., à Courgenay, CH-677.3.000.348-9, société anonyme (No. FOSC 232 du 28.11.1996, p. 7350).
Nouvelle raison sociale:
Valmeca S.A. en liquidation.
Nouvelle autre adresse:
c/o Jean-Jacques Cattin, Rue du Cerisier 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 22.06.2012, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kohler, Jean-François, de Elay et Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Jean-Jacques Marie Antoine, de Les Bois, à La Chaux-de-Fonds, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6535996, Registre du commerce Jura, (670)
Le Feuillu, à Courgenay, CH-677.5.000.258-2, société coopérative (No. FOSC 136 du 16.07.1999, p. 4873).
Modification des statuts:
02.07.2008.
Nouvelle raison sociale:
société coopérative Le Feuillu.
Nouvelle adresse:
Route de Courtemblin 17, 2950 Courgenay.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
Abrogation, selon art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à une reprise de biens [biffé: La société acquerra les immeubles nos 363 et 2518 de Courgenay pour le prix de CHF 94'500.--.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Varé-Hofmann, Eliane, de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Jolissaint, Didier Raymond Ernest, de Haute-Ajoie, à Courgenay, vice-président, avec signature collective à deux;
Kohler, Jean-Philippe Raymond Simon, de Elay et Courgenay, à Courgenay, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Kohler, Jean-Philippe, de Elay];
Zuber-Chèvre, Marie-Joëlle Madelaine, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Bendit-Raval, Marie-Thérèse Berthe, de Rebeuvelier, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
FSK Audit SA (CH-670.3.004.680-2), à Delémont, organe de révision.
Registre du commerce Jura, (670)
Le Feuillu, à C o u r g e n a y, L'amélioration des conditions du logement dans la commune de Courgenay, etc. Société coopérative (FOSC du 20.08.1984, no 193, p . 2988).
Personnes et signatures radiées:
Wuillaume, Georges, de Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varrin, Jean-Baptiste, de Courgenay, à Courgenay, vice- président, avec signature collective à deux;
Jolidon, Michel, de Saint-Brais, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Spitznagel, Oscar, de Elay, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice président.
Inscription ou modification de personnes:
Balmer, René, de Mühleberg , à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varé-Hofmann, Eliane , de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.