Renseignements sur Claudia Elena Neugebauer Jedlicka
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudia Elena Neugebauer Jedlicka
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006058608, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Galerie Beyeler AG, in Basel, CHE-114.161.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, S.0, Publ. 2824175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neugebauer, Claudia, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Privat, Beat, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Claude Pascal, von Basel, in Pfeffingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6758794, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Claudia Elena Neugebauer Jedlicka, in Basel, CH-270.1.016.654-7, Socinstr. 46, 4055 Basel, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Beratung und Handel für Design, Innenarchitektur und diverse Kunstobjekte.
Eingetragene Personen:
Neugebauer Jedlicka, Claudia Elena, von Basel, in Basel, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4424162, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Galerie Beyeler AG, in Basel, CH-270.3.014.072-1, Bäumleingasse 9, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.04.2008.
Zweck:
Handel mit Kunstwerken aller Art. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und andere Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Sacheinlage und -übernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma Galerie Beyeler, in Basel, gemäss Vertrag vom 02.04.2008 und Übernahmebilanz per 30.09.2007 Aktiven von CHF 36'849'971.26 und Passiven von CHF 29'051'372.38.--, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 298'598.88 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder Publikationsorgan.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Beyeler, Ernst, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Hilda, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Prof. Dr. Edgar, von Herbetswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neugebauer, Claudia, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Privat, Beat, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG, in Basel (CH-270.3.013.636-8), Revisionsstelle.