Renseignements sur Patrick Urs Netzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Urs Netzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7032538, Registre du commerce Argovie, (400)
Averdi Verkaufs- & Distributions AG, in Kaiseraugst, CHE-110.036.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 2, Publ. 5739962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Gabriel, von Wisen SO, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Netzer, Patrick, von Basel, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streller, Thomas, von Binningen, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5739962, Registre du commerce Argovie, (400)
Averdi Verkaufs- & Distributions AG, bisher in Münchenstein, CH-280.3.006.528-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 5, Publ. 4539004).
Gründungsstatuten:
01.05.2003.
Statutenänderung:
24.06.2010.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
Junkholzweg 1, 4303 Kaiseraugst.
Zweck:
Ausführung von Marketingdienstleistungen auf Mandatsbasis für Konsumprodukte in der Schweiz sowie Import, Export sowie Handel von und mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung:
CHF 105'000.00.
Aktien:
1'050 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streller, Thomas, von Binningen, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Walser, Gabriel, von Wisen SO, in Zeiningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
B & T Revisions AG, in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Netzer, Patrick, von Basel, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muttenz].
Numéro de publication: 2054454, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Averdi Verkaufs- & Distributions AG, in Muttenz, Ausführung von Marketingdienstleistungen auf Mandatsbasis für Konsumprodukte in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 12.05.2003, S. 4).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streller, Thomas, von Binningen, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Netzer, Patrick, von Basel, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Gabriel, von Wisen SO, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.