Renseignements sur Hans Nef
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Nef
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004938107, Registre du commerce Zurich, (20)
Ingenieurbüro H. Nef AG, in Zürich, CHE-105.717.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, S.0, Publ. 3022403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Hans, von Urnäsch, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Peter, von Dietikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004882768, Registre du commerce Zurich, (20)
Edisun Power Europe AG, in Zürich, CHE-112.680.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770865).
Statutenänderung:
24.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Hans, von Urnäsch, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004882874, Registre du commerce Zurich, (20)
Paso Robles GmbH, in Zürich, CHE-109.646.249, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S.29, Publ. 5643298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Hans, von Urnäsch und Neerach, in Neerach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Michèle Anita, von Neerach, in Neerach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nüesch, Nicole Carolin, von Neerach, in Neerach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.